Députés de la 40e législature
(mardi 18 novembre 2008 - samedi 26 mars 2011)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 4 de 4
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Valeriote, Frank | Libéral | Guelph | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Van Kesteren, Dave | Conservateur | Chatham-Kent—Essex | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Van Loan, L’hon. Peter | Conservateur | York—Simcoe | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Volpe, L'hon. Joseph | Libéral | Eglinton—Lawrence | Ontario | mardi 14 octobre 2008 | dimanche 1 mai 2011 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.