Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Falk, Ted | Conservateur | Provencher | Manitoba | lundi 25 novembre 2013 | dimanche 18 octobre 2015 |
Fantino, L'hon. Julian | Conservateur | Vaughan | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Fast, L’hon. Ed | Conservateur | Abbotsford | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Flaherty, L'hon. Jim | Conservateur | Whitby—Oshawa | Ontario | lundi 2 mai 2011 | jeudi 10 avril 2014 |
Fletcher, L'hon. Steven | Conservateur | Charleswood—St. James—Assiniboia | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Fortin, Jean-François | Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.