Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Paradis, L'hon. Christian | Conservateur | Mégantic—L'Érable | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Payne, LaVar | Conservateur | Medicine Hat | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Penashue, L'hon. Peter | Conservateur | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | lundi 2 mai 2011 | jeudi 14 mars 2013 |
Perkins, Pat | Conservateur | Whitby—Oshawa | Ontario | lundi 17 novembre 2014 | dimanche 18 octobre 2015 |
Poilievre, L’hon. Pierre | Conservateur | Nepean—Carleton | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Preston, Joe | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.