Députés de la 39e législature
(lundi 3 avril 2006 - dimanche 7 septembre 2008)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Pallister, Brian | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Paradis, L'hon. Christian | Conservateur | Mégantic—L'Érable | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Petit, Daniel | Conservateur | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Québec | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Poilievre, Pierre | Conservateur | Nepean—Carleton | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Prentice, L'hon. Jim | Conservateur | Calgary-Centre-Nord | Alberta | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Preston, Joe | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario | lundi 23 janvier 2006 | lundi 13 octobre 2008 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.