Députés de la 41e législature
(jeudi 2 juin 2011 - dimanche 2 août 2015)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 10 de 10
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Galipeau, Royal | Conservateur | Ottawa—Orléans | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Gallant, Cheryl | Conservateur | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Gill, Parm | Conservateur | Brampton—Springdale | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Glover, L’hon. Shelly | Conservateur | Saint-Boniface | Manitoba | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Goguen, Robert | Conservateur | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Goldring, Peter | Conservateur | Edmonton-Est | Alberta | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Goodyear, L'hon. Gary | Conservateur | Cambridge | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Gosal, L'hon. Bal | Conservateur | Bramalea—Gore—Malton | Ontario | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Gourde, Jacques | Conservateur | Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Grewal, Nina | Conservateur | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.