Députés de la 38e législature
(lundi 4 octobre 2004 - mardi 29 novembre 2005)
Préciser votre recherche
Résultats 1 - 6 de 6
Nom | Affiliation politique | Circonscription | Province | Du | À |
---|---|---|---|---|---|
Cardin, Serge | Bloc Québécois | Sherbrooke | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Carrier, Robert | Bloc Québécois | Alfred-Pellan | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Clavet, Roger | Bloc Québécois | Louis-Hébert | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Cleary, Bernard | Bloc Québécois | Louis-Saint-Laurent | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Côté, Guy | Bloc Québécois | Portneuf—Jacques-Cartier | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Crête, Paul | Bloc Québécois | Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec | lundi 28 juin 2004 | dimanche 22 janvier 2006 |
Pour des renseignements sur les députés avant septembre 1997, veuillez consulter
le site Web de la Bibliothèque du Parlement
.